IV Commissione giustizia
Vicepresidente
dal 21 gennaio 1965 al 1 gennaio 1966
Vicepresidente
dal 2 gennaio 1966 al 10 gennaio 1967
Vicepresidente
dal 11 gennaio 1967 al 4 giugno 1968
V Legislatura della Repubblica italiana
IV Commissione giustizia
Vicepresidente
dal 11 luglio 1968 al 20 gennaio 1970
Vicepresidente
dal 21 gennaio 1970 al 25 gennaio 1972
Vicepresidente
dal 26 gennaio 1972 al 24 maggio 1972