Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Francesco Carboni
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Francesco Carboni
Nasce a Alghero (Sassari) il 27 agosto 1945
Laurea in giurisprudenza; avvocato
Organi parlamentari
|
406
Progetti di legge presentati
|
642
Atti di indirizzo e controllo
|
15
Interventi
|
Gruppi parlamentari
XIII Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO
Membro dal 15 maggio 1996 (DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO )
Membro dal 24 febbraio 1998 (DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO )
XIV Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO
Membro dal 4 giugno 2001 (DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO )
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
Progetti di legge presentati
1996
69
1997
25
1998
26
1999
27
2000
15
2001
71
2002
75
2003
53
2004
35
2005
10