Deputati
Francesco Colucci
Nasce
a
Brindisi
(Puglia)
il
14 gennaio 1932
Licenza commerciale; dirigente
IX Legislatura della Repubblica italiana (12.07.1983 - 01.07.1987)
- Elezioni di domenica 26 giugno 1983 Proporzionale (1946-1993)
-
Proclamato il 05 luglio 1983 , con convalida del 26 gennaio 1984
Eletto
nella circoscrizione MILANO
con sistema proporzionale
Il mandato ha termine il 01 luglio 1987