Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Francesco Corleone
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Franco Corleone
(Francesco Corleone)
Nasce a Milano (Lombardia) il 29 settembre 1946
Laurea in scienze politiche; dirigente regionale
Gruppi
|
2
Incarichi parlamentari
|
5
Incarichi di governo
|
137
Progetti di legge presentati
|
652
Atti di indirizzo e controllo
|
197
Interventi
|
Organi parlamentari
VIII Legislatura della Repubblica italiana
X Commissione (trasporti e aviazione civile - marina mercantile - poste e telecomunicazioni)
Membro dal 18 maggio 1982 al 6 gennaio 1983
II Commissione (affari della presidenza del consiglio - affari interni e di culto - enti pubblici)
Membro dal 6 gennaio 1983 al 11 luglio 1983
IX Legislatura della Repubblica italiana
IV Commissione (giustizia)
Membro dal 17 giugno 1986 al 1 luglio 1987
Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio
Membro dal 7 ottobre 1986 al 1 luglio 1987
Subentra a:
Gianfranco Spadaccia
X Legislatura della Repubblica italiana
Commissione parlamentare per il parere al governo sulle norme delegate relative al nuovo codice di procedura penale
Membro dal 23 ottobre 1987 al 22 aprile 1992
Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari
Membro dal 13 luglio 1988 al 22 aprile 1992
Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa
Membro dal 19 gennaio 1989 al 22 aprile 1992
Commissione parlamentare per le questioni regionali
Membro dal 17 maggio 1990 al 22 aprile 1992
XII Legislatura della Repubblica italiana
Ufficio di presidenza
Segretario dal 21 aprile 1994 al 8 maggio 1996
Membro dal 21 aprile 1994 al 8 maggio 1996
I Commissione (affari costituzionali, della presidenza del consiglio e interni)
Membro dal 25 maggio 1994 al 8 maggio 1996
Comitato per gli affari del personale
Membro dal 5 luglio 1994 al 8 maggio 1996
XIII Legislatura della Repubblica italiana
Ufficio provvisorio di presidenza
Segretario dal 9 maggio 1996 al 9 maggio 1996
X Commissione (attività produttive, commercio e turismo)
Membro dal 4 giugno 1996 al 27 luglio 1998
XI Commissione (lavoro pubblico e privato)
Membro dal 28 luglio 1998 al 29 maggio 2001
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
Repubblica - Senato
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
Progetti di legge presentati
1982
8
1983
5
1986
2
1987
1
1994
52
1995
31
1996
37
1998
1