Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Francesco Crispi
/
XVI Legislatura del Regno d'Italia
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Francesco Crispi
Nasce a Ribera (Agrigento) il 4 ottobre 1818
Deceduto a Napoli il 11 agosto 1901
Laurea in Giurisprudenza; Avvocato
Commemorazioni
AP, Camera dei deputati, Discussioni, 27 novembre 1901
Presidente della Camera
Legislatura XIII del Regno d'Italia
XVI Legislatura del Regno d'Italia (10.06.1886 - 22.10.1890)
Organi parlamentari
|
7
Incarichi di governo
|
180
Progetti di legge presentati
|
257
Interventi e citazioni
|
16
DOC presentati
pagina
1
di 2
XVI Legislatura del Regno d'Italia
XV
- "Documenti Diplomatici (Trattato di commercio colla Francia)"
XVI
- "Documenti Diplomatici relativi al Canale di Suez"
XVIII
- "Documenti Diplomatici (Massaua)"
XVbis
- Documenti diplomatici. Etiopia (Serie II)
VII
- "Documenti Diplomatici. Dichiarazione italo-francese sulla inviolabilità degli archivi consolari"
VIII
- "Scuole italiane all'Estero"
XIII
- "Questione Durando-Piccoli"
XIV
- "Elenco delle Provincie e dei Comuni le cui Amministrazioni sono state sciolte nel trimestre Marzo, Aprile e Maggio 1889"
XIVbis
- "Rimozione di Sindaci"
III-IIIquinquies
- "Elenco dei Comuni le cui Amministrazioni furono sciolte nel trimestre Giugno-Luglio-Agosto 1889"
XIV
- Documenti diplomatici. L'occupazione di Keren e dell'Asmara
XV
- Documenti diplomatici. Etiopia
XVI
- Documenti diplomatici. Tratta degli schiavi
XVII
- Documenti diplomatici. Candia
XVIII
- Documenti diplomatici. Bulgaria
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
VIII Legislatura
18.02.1861 - 07.09.1865
IX Legislatura
18.11.1865 - 13.02.1867
X Legislatura
22.03.1867 - 02.11.1870
XI Legislatura
05.12.1870 - 20.09.1874
XII Legislatura
23.11.1874 - 03.10.1876
XIII Legislatura
20.11.1876 - 02.05.1880
XIV Legislatura
26.05.1880 - 02.10.1882
XV Legislatura
22.11.1882 - 27.04.1886
XVI Legislatura
10.06.1886 - 22.10.1890
XVII Legislatura
10.12.1890 - 27.09.1892
XVIII Legislatura
23.11.1892 - 08.05.1895
XIX Legislatura
10.06.1895 - 02.03.1897
XX Legislatura
05.04.1897 - 17.05.1900
XXI Legislatura
16.06.1900 - 18.10.1904
Progetti di legge presentati
1887
24
1888
21
1889
17
1890
11