Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Francesco Malfatti
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Francesco Malfatti
Nasce a Viareggio (Lucca) il 2 gennaio 1921
Deceduto il 21 ottobre 2009
Licenza media superiore; sindacalista.
Gruppi parlamentari
Organi parlamentari
69
Progetti di legge presentati
121
Interventi
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
Progetti di legge presentati
1963
2
1964
9
1965
9
1966
6
1967
6
1968
9
1969
8
1970
7
1971
10
1972
3