Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Francesco Marenco
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Francesco Marenco
Nasce a Genova (Liguria) il 16 novembre 1939
Licenza media superiore
Gruppi
|
1
Incarichi parlamentari
|
165
Progetti di legge presentati
|
2019
Atti di indirizzo e controllo
|
34
Interventi
|
Organi parlamentari
XI Legislatura della Repubblica italiana
IX Commissione (trasporti, poste e telecomunicazioni)
Membro dal 11 giugno 1992 al 14 aprile 1994
XII Legislatura della Repubblica italiana
IX Commissione (trasporti, poste e telecomunicazioni)
Vicepresidente dal 25 maggio 1994 al 8 maggio 1996
Membro dal 25 maggio 1994 al 8 maggio 1996
Commissione speciale per le politiche comunitarie
Membro dal 29 giugno 1994 al 8 maggio 1996
Commissione monoCamerale d'inchiesta sulla vicenda dell'acna di cengio
Membro dal 24 luglio 1995 al 8 maggio 1996
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
Progetti di legge presentati
1992
64
1993
14
1994
58
1995
29