VI Governo Andreotti
Sottosegretario di Stato ai Lavori Pubblici (23.07.1989-12.04.1991)
XIV Legislatura della Repubblica italiana
II Governo Berlusconi
Sottosegretario di Stato all'Ambiente e alla tutela del territorio (12.06.2001-14.01.2005)
Vice Ministro all'Ambiente e alla tutela del territorio (14.01.2005-23.04.2005)
III Governo Berlusconi
Sottosegretario di Stato all'Ambiente e alla tutela del territorio (26.04.2005-23.05.2005)
Vice Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio (23.05.2005-17.05.2006)