Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Francesco Paolo Iannuzzi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Francesco Paolo Iannuzzi
Nasce a Monte Di Procida (Napoli) il 25 settembre 1950
Laurea in scienze economiche e commerciali; funzionario pubblico
Gruppi
|
61
Progetti di legge presentati
|
82
Atti di indirizzo e controllo
|
4
Interventi
|
Organi parlamentari
XI Legislatura della Repubblica italiana
VI Commissione (finanze)
Membro dal 10 giugno 1992 al 14 aprile 1994
Commissione parlamentare per il parere al governo sui testi unici concernenti la riforma tributaria
Membro dal 13 ottobre 1992 al 14 aprile 1994
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
Progetti di legge presentati
1992
35
1993
26