Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Francesco Principe
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Francesco Principe
Nasce a Rende (Cosenza) il 24 maggio 1918
Deceduto il 5 novembre 2008
Laurea in scienze agrarie; agronomo.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
4
Incarichi parlamentari
|
6
Incarichi di governo
|
73
Progetti di legge presentati
|
87
Interventi
|
45
Atti di indirizzo e controllo
Tutti
Primo firmatario (10)
Altro firmatario (35)
Hai trovato 35 risultati
pagina
1
di 3
VII Legislatura della Repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00047 presentata da MANCINI GIACOMO (PSI) in data 19760811
RISOLUZIONE AUTONOMA IN COMMISSIONE 7/00017 presentata da BARCA LUCIANO (PCI) in data 19761125
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/01055 presentata da MANCINI GIACOMO (PSI) in data 19770429
INTERPELLANZA 2/00242 presentata da MANCINI GIACOMO (PSI) in data 19770928
INTERPELLANZA 2/00278 presentata da MANCINI GIACOMO (PSI) in data 19771116
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00910 presentata da RIGA (PCI) in data 19771118
INTERPELLANZA 2/00328 presentata da MANCINI GIACOMO (PSI) in data 19780215
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/02591 presentata da ACHILLI (PSI) in data 19780404
INTERPELLANZA 2/00359 presentata da MANCINI GIACOMO (PSI) in data 19780510
VIII Legislatura della Repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00120 presentata da LABRIOLA (PSI) in data 19790712
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00884 presentata da LABRIOLA (PSI) in data 19790925
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00672 presentata da LABRIOLA (PSI) in data 19791026
MOZIONE 1/00043 presentata da BALZAMO (PSI) in data 19791120
MOZIONE 1/00045 presentata da LABRIOLA (PSI) in data 19791126
RISOLUZIONE AUTONOMA IN COMMISSIONE 7/00027 presentata da CICCHITTO (PSI) in data 19791211
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
Progetti di legge presentati
1958
7
1959
12
1960
1
1961
3
1962
2
1963
1
1964
13
1965
4
1968
1
1969
1
1970
2
1972
3
1973
2
1976
2
1977
6
1979
6
1980
3
1981
1
1982
3