Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Francesco Quattrone
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Francesco Quattrone
Nasce a Reggio Di Calabria (Calabria) il 13 gennaio 1941
Deceduto il 5 novembre 2012
Laurea in giurisprudenza; avvocato
Organi parlamentari
|
6
Incarichi di governo
|
62
Progetti di legge presentati
|
50
Atti di indirizzo e controllo
|
54
Interventi
|
Gruppi parlamentari
VII Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRAZIA CRISTIANA
Membro dal 5 luglio 1976 (DEMOCRAZIA CRISTIANA )
VIII Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRAZIA CRISTIANA
Membro dal 20 giugno 1979 (DEMOCRAZIA CRISTIANA )
IX Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRAZIA CRISTIANA
Membro dal 12 luglio 1983 (DEMOCRAZIA CRISTIANA )
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
Progetti di legge presentati
1973
1
1976
10
1977
17
1978
9
1979
6
1983
3
1984
10
1985
3
1986
3