Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Francesco Saverio Romano
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Francesco Saverio Romano
Nasce a Palermo il 24 dicembre 1964
Laurea in giurisprudenza; Avvocato
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
2
Incarichi di governo
|
142
Progetti di legge presentati
|
391
Atti di indirizzo e controllo
|
62
Interventi
|
6
Incarichi parlamentari
XV Legislatura della Repubblica italiana
Delegazione parlamentare presso l'assemblea del consiglio d'europa
Segretario dal 15 novembre 2006 al 24 settembre 2008
XVI Legislatura della Repubblica italiana
VI Commissione (finanze)
Capogruppo dal 28 maggio 2008 al 4 novembre 2008
Capogruppo dal 1 dicembre 2009 al 18 gennaio 2010
XI Commissione (lavoro pubblico e privato)
Capogruppo dal 28 gennaio 2011 al 9 marzo 2011
III Commissione (affari esteri e comunitari)
Capogruppo dal 24 maggio 2012 al 14 marzo 2013
XVII Legislatura della Repubblica italiana
VI Commissione (finanze)
Capogruppo dal 20 ottobre 2016 al 6 febbraio 2017
IX Commissione (trasporti, poste e telecomunicazioni)
Capogruppo dal 6 febbraio 2017 al 14 dicembre 2017
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
Progetti di legge presentati
2001
9
2002
38
2003
23
2004
10
2006
11
2007
9
2008
7
2009
8
2010
4
2011
1
2012
7
2013
4
2014
3
2015
4
2016
2
2017
2