Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Francesco Tolotti
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Francesco Tolotti
Nasce a Brescia (Lombardia) il 15 agosto 1952
Laurea in filosofia; docente - scuola media superiore
Gruppi
|
1
Incarichi parlamentari
|
225
Progetti di legge presentati
|
432
Atti di indirizzo e controllo
|
45
Interventi
|
Organi parlamentari
XIV Legislatura della Repubblica italiana
VI Commissione (finanze)
Membro dal 20 giugno 2001 al 27 aprile 2006
XV Legislatura della Repubblica italiana
VI Commissione (finanze)
Vicepresidente dal 6 giugno 2006 al 28 aprile 2008
Membro dal 6 giugno 2006 al 28 aprile 2008
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
Progetti di legge presentati
2001
31
2002
44
2003
45
2004
34
2005
21
2006
41
2007
9