Deputati
Francesco Verga
Nasce
a
Milano
(Lombardia)
il
21 settembre 1929
Deceduto il 28 agosto 1975
Licenza media superiore; bancario.
V Legislatura della Repubblica italiana (05.06.1968 - 24.05.1972)
- Elezioni di domenica 19 maggio 1968 Proporzionale (1946-1993)
-
Proclamato il 01 giugno 1968 , con convalida del 06 febbraio 1969
Eletto
nella circoscrizione MILANO
con sistema proporzionale
Il mandato ha termine il 24 maggio 1972