Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Francesco Zoppetti
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Francesco Zoppetti
Nasce a Mairago (Lodi) il 4 ottobre 1936
Operaio
Gruppi
|
95
Progetti di legge presentati
|
552
Atti di indirizzo e controllo
|
64
Interventi
|
Organi parlamentari
VI Legislatura della Repubblica italiana
XIII Commissione lavoro, assistenza e previdenza sociale, cooperazione
Membro dal 25 maggio 1972 al 4 luglio 1976
VII Legislatura della Repubblica italiana
XIII Commissione lavoro, assistenza e previdenza sociale, cooperazione
Membro dal 5 luglio 1976 al 19 giugno 1979
VIII Legislatura della Repubblica italiana
XIII Commissione (lavoro - assistenza e previdenza sociale - cooperazione)
Membro dal 11 luglio 1979 al 23 giugno 1982
Membro dal 8 luglio 1982 al 11 luglio 1983
V Commissione (bilancio e programmazione - partecipazioni statali)
Membro dal 23 giugno 1982 al 8 luglio 1982
IX Legislatura della Repubblica italiana
XI Commissione (agricoltura e foreste)
Membro dal 12 luglio 1983 al 1 luglio 1987
Commissione speciale per l'esame dei progetti di legge sulla riforma del sistema pensionistico
Membro dal 26 luglio 1984 al 1 luglio 1987
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
Progetti di legge presentati
1972
5
1973
5
1974
6
1975
2
1976
4
1977
5
1978
1
1979
10
1980
8
1981
7
1982
5
1983
17
1984
9
1985
5
1986
5
1987
1