Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Franco Addolorato Giacinto Narducci
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Franco Narducci
(Franco Addolorato Giacinto Narducci)
Nasce a Santa Maria Del Molise (Isernia) il 2 ottobre 1947
Diploma di istituto tecnico per geometri; Dirigente, Esperto di formazione
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
232
Progetti di legge presentati
|
426
Atti di indirizzo e controllo
|
518
Interventi
|
1
Incarichi parlamentari
XVI Legislatura della Repubblica italiana
III Commissione (affari esteri e comunitari)
Vicepresidente dal 22 maggio 2008 al 12 ottobre 2010
Vicepresidente dal 13 ottobre 2010 al 14 marzo 2013
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Progetti di legge presentati
2006
40
2007
26
2008
65
2009
36
2010
29
2011
22
2012
14