Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Franco Evangelisti
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Franco Evangelisti
Nasce a Alatri (Frosinone) il 10 febbraio 1923
Deceduto il 11 novembre 1993
Licenza media superiore; giornalista.
Organi parlamentari
|
9
Incarichi di governo
|
49
Progetti di legge presentati
|
6
Atti di indirizzo e controllo
|
40
Interventi
|
Gruppi parlamentari
IV Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRATICO CRISTIANO
Membro dal 1 luglio 1963 (DEMOCRATICO CRISTIANO )
V Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRAZIA CRISTIANA
Membro dal 21 giugno 1968 (DEMOCRAZIA CRISTIANA )
VI Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRAZIA CRISTIANA
Membro dal 25 maggio 1972 (DEMOCRAZIA CRISTIANA )
VII Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRAZIA CRISTIANA
Membro dal 5 luglio 1976 (DEMOCRAZIA CRISTIANA )
VIII Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRAZIA CRISTIANA
Membro dal 20 giugno 1979 (DEMOCRAZIA CRISTIANA )
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
Repubblica - Senato
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
Progetti di legge presentati
1963
6
1964
6
1965
4
1966
3
1967
1
1968
6
1969
6
1973
1
1974
2
1975
3
1979
10
1980
1