Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Franco Marini
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Franco Marini
Nasce a San Pio Delle Camere (L'Aquila) il 9 aprile 1933
Laurea in giurisprudenza; sindacalista
Gruppi
|
1
Incarichi di governo
|
81
Progetti di legge presentati
|
111
Atti di indirizzo e controllo
|
4
Interventi
|
2
Bibliografia del Parlamento
|
Organi parlamentari
XI Legislatura della Repubblica italiana
III Commissione (affari esteri e comunitari)
Membro dal 9 giugno 1992 al 14 aprile 1994
Commissione parlamentare per le riforme istituzionali
Membro dal 3 agosto 1992 al 4 novembre 1992
XII Legislatura della Repubblica italiana
XI Commissione (lavoro pubblico e privato)
Membro dal 25 maggio 1994 al 8 maggio 1996
XIII Legislatura della Repubblica italiana
III Commissione (affari esteri e comunitari)
Membro dal 4 giugno 1996 al 12 maggio 2000
Commissione parlamentare per le riforme costituzionali
Membro dal 4 febbraio 1997 al 29 maggio 2001
XIV Commissione (politiche dell'unione europea)
Membro dal 12 maggio 2000 al 29 maggio 2001
XIV Legislatura della Repubblica italiana
IV Commissione (difesa)
Membro dal 21 giugno 2001 al 23 luglio 2004
XI Commissione (lavoro pubblico e privato)
Membro dal 23 luglio 2004 al 27 aprile 2006
Subentra a:
Pietro Squeglia
XVI Legislatura della Repubblica italiana
Delegazione parlamentare presso l'assemblea parlamentare della nato
Membro dal 24 giugno 2008 al 5 luglio 2013
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
Repubblica - Senato
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Progetti di legge presentati
1991
15
1992
7
1993
2
1994
3
1995
7
1996
8
1997
3
1998
2
1999
1
2000
5
2001
7
2002
11
2003
6
2004
2
2005
2