Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Franco Zappa
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Franco Zappa
Nasce a Sondalo (Sondrio) il 8 luglio 1922
Deceduto il 21 giugno 2003
Laurea in giurisprudenza; avvocato.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
72
Progetti di legge presentati
|
182
Interventi
|
3
Incarichi parlamentari
IV Legislatura della Repubblica italiana
IV Commissione giustizia
Presidente dal 21 gennaio 1964 al 20 gennaio 1965
Presidente dal 21 gennaio 1965 al 1 gennaio 1966
Presidente dal 2 gennaio 1966 al 10 gennaio 1967
Presidente dal 11 gennaio 1967 al 4 giugno 1968
V Legislatura della Repubblica italiana
Commissione parlamentare per le questioni regionali
Vicepresidente dal 26 luglio 1968 al 30 settembre 1970
Commissione parlamentare d'inchiesta sui fenomeni di criminalita' in Sardegna
Vicepresidente dal 13 gennaio 1970 al 24 maggio 1972
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
Progetti di legge presentati
1958
15
1959
12
1960
5
1962
1
1963
4
1964
10
1965
4
1968
3
1969
6
1970
4
1971
8