Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Gabriele Albonetti
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Gabriele Albonetti
Nasce a Faenza (Ravenna) il 4 settembre 1951
Laurea in filosofia; dirigente pubblico
Gruppi
|
4
Incarichi parlamentari
|
96
Progetti di legge presentati
|
461
Atti di indirizzo e controllo
|
34
Interventi
|
1
Bibliografia del Parlamento
|
Organi parlamentari
XIV Legislatura della Repubblica italiana
IX Commissione (trasporti, poste e telecomunicazioni)
Membro dal 20 giugno 2001 al 27 aprile 2006
Commissione parlamentare d'inchiesta concernente il "dossier mitrokhin" e l'attività di intelligence italiana
Membro dal 4 luglio 2002 al 27 aprile 2006
XV Legislatura della Repubblica italiana
Ufficio di presidenza
Questore dal 4 maggio 2006 al 28 aprile 2008
Membro dal 4 maggio 2006 al 28 aprile 2008
Collegio dei questori
Questore dal 4 maggio 2006 al 28 aprile 2008
Membro dal 4 maggio 2006 al 28 aprile 2008
IX Commissione (trasporti, poste e telecomunicazioni)
Membro dal 6 giugno 2006 al 28 aprile 2008
Commissione giudicatrice delle verifiche di professionalita'
Membro dal 29 giugno 2006 al 28 aprile 2008
Comitato per la sicurezza
Membro dal 29 giugno 2006 al 28 aprile 2008
Comitato per gli affari del personale
Membro dal 29 giugno 2006 al 28 aprile 2008
Comitato di vigilanza sull'attività di documentazione
Membro dal 29 giugno 2006 al 28 aprile 2008
Comitato per la comunicazione e l'informazione esterna
Membro dal 29 giugno 2006 al 28 aprile 2008
Commissione per il conferimento delle borse di studio della fondazione "carlo finzi"
Membro dal 29 giugno 2006 al 28 aprile 2008
Comitato per la valutazione delle scelte scientifiche e tecnologiche
Membro dal 1 agosto 2006 al 28 aprile 2008
Comitato per le attività del servizio sanitario e di pronto soccorso della Camera dei deputati
Membro dal 28 settembre 2006 al 28 aprile 2008
XVI Legislatura della Repubblica italiana
Ufficio di presidenza
Questore dal 6 maggio 2008 al 14 marzo 2013
Membro dal 6 maggio 2008 al 14 marzo 2013
Collegio dei questori
Questore dal 6 maggio 2008 al 14 marzo 2013
Membro dal 6 maggio 2008 al 14 marzo 2013
XIV Commissione (politiche dell'unione europea)
Membro dal 21 maggio 2008 al 14 marzo 2013
Comitato per la comunicazione e l'informazione esterna
Membro dal 12 giugno 2008 al 14 marzo 2013
Comitato di vigilanza sull'attivita' di documentazione
Membro dal 12 giugno 2008 al 14 marzo 2013
Comitato per gli affari del personale
Membro dal 12 giugno 2008 al 14 marzo 2013
Comitato per la sicurezza
Membro dal 12 giugno 2008 al 14 marzo 2013
Commissione giudicatrice delle verifiche di professionalita'
Membro dal 12 giugno 2008 al 14 marzo 2013
Comitato per la valutazione delle scelte scientifiche e tecnologiche
Membro dal 12 giugno 2008 al 14 marzo 2013
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Progetti di legge presentati
2001
10
2002
13
2003
16
2004
21
2005
8
2006
6
2007
1
2008
6
2009
5
2010
5
2011
3
2012
2