Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Gabriele Cimadoro
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Gabriele Cimadoro
Nasce a Palazzago (Bergamo) il 24 giugno 1951
Laurea in giurisprudenza; Libero professionista, Agente immobiliare
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi di governo
|
227
Progetti di legge presentati
|
588
Atti di indirizzo e controllo
|
316
Interventi
|
2
Incarichi parlamentari
XVI Legislatura della Repubblica italiana
X Commissione (attivita' produttive, commercio e turismo)
Capogruppo dal 22 maggio 2008 al 28 ottobre 2008
Capogruppo dal 17 novembre 2009 al 14 marzo 2013
Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale
Capogruppo dal 2 novembre 2010 al 14 marzo 2013
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Progetti di legge presentati
1996
10
1997
14
1998
12
1999
18
2000
2
2008
53
2009
36
2010
37
2011
30
2012
15