Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Gabriele Salerno
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Gabriele Salerno
Nasce a Torino (Piemonte) il 12 luglio 1947
Laurea in scienze economiche; impiegato
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
236
Progetti di legge presentati
|
163
Atti di indirizzo e controllo
|
25
Interventi
|
Gruppi parlamentari
IX Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
Membro dal 12 luglio 1983 (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO )
X Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
Membro dal 9 luglio 1987 (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO )
XI Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
Membro dal 30 aprile 1992 (PARTITO SOCIALISTA ITALIANO )
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
Progetti di legge presentati
1983
3
1984
31
1985
20
1986
28
1987
66
1988
21
1989
7
1990
18
1991
16
1992
17
1993
9