Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Gabriella Carlucci
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Gabriella Carlucci
Nasce a Alghero (Sassari) il 28 febbraio 1959
Laurea in lingue e letterature straniere, Laurea in storia dell'arte; Giornalista
Gruppi
|
2
Incarichi parlamentari
|
1798
Progetti di legge presentati
|
1607
Atti di indirizzo e controllo
|
183
Interventi
|
Organi parlamentari
XIV Legislatura della Repubblica italiana
VII Commissione (cultura, scienza e istruzione)
Membro dal 20 giugno 2001 al 27 aprile 2006
Commissione parlamentare per l'infanzia
Membro dal 25 settembre 2001 al 9 novembre 2004
Commissione di cooperazione italo-messicana
Membro dal 1 agosto 2002 al 26 aprile 2006
XV Legislatura della Repubblica italiana
VII Commissione (cultura, scienza e istruzione)
Segretario dal 6 giugno 2006 al 28 aprile 2008
Membro dal 6 giugno 2006 al 28 aprile 2008
XVI Legislatura della Repubblica italiana
VII Commissione (cultura, scienza e istruzione)
Membro dal 21 maggio 2008 al 14 marzo 2013
Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza
Membro dal 4 giugno 2008 al 14 marzo 2013
Vicepresidente dal 25 giugno 2008 al 14 marzo 2013
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Progetti di legge presentati
2001
24
2002
38
2003
41
2004
34
2005
16
2006
79
2007
78
2008
757
2009
408
2010
270
2011
38
2012
15