Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Gaetano Grasso
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Gaetano Grasso
Nasce a Capo d'Orlando (Messina) il 9 novembre 1958
Laurea in flosofia; imprenditore
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
68
Progetti di legge presentati
|
301
Atti di indirizzo e controllo
|
5
Interventi
|
1
Incarichi parlamentari
XI Legislatura della Repubblica italiana
X Commissione (attività produttive, commercio e turismo)
Segretario dal 17 giugno 1992 al 2 marzo 1993
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
Progetti di legge presentati
1992
16
1993
13
1994
24
1995
14
1996
1