Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Gaetano Illuminati
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Gaetano Illuminati
Nasce a Atri (Teramo) il 18 maggio 1923
Deceduto il 2 maggio 1996
Licenza media superiore; insegnante.
Gruppi
|
23
Progetti di legge presentati
|
14
Interventi
|
Organi parlamentari
IV Legislatura della Repubblica italiana
VIII Commissione istruzione e belle arti
Membro dal 1 luglio 1963 al 4 giugno 1968
Commissione speciale per l'esame della proposta di legge delfino n.2 "piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale dell'abruzzo - molise"
Membro dal 17 marzo 1964 al 4 giugno 1968
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
Repubblica - Senato
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
Progetti di legge presentati
1963
3
1964
6
1965
7
1966
3
1967
3
1968
1