Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Gaetano Morazzoni
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Gaetano Morazzoni
Nasce a Bovisio Masciago (Milano) il 20 novembre 1932
Laurea in giurisprudenza
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
79
Progetti di legge presentati
|
60
Interventi
|
87
Atti di indirizzo e controllo
Tutti
Primo firmatario (4)
Altro firmatario (83)
Hai trovato 87 risultati
pagina
1
di 6
VII Legislatura della Repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01029 presentata da MARZOTTO CAOTORTA (DC) in data 19761110
RISOLUZIONE AUTONOMA IN COMMISSIONE 7/00013 presentata da VILLA (DC) in data 19761118
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00545 presentata da COSTAMAGNA (DC) in data 19761217
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00391 presentata da PICCINELLI (DC) in data 19770224
RISOLUZIONE AUTONOMA IN COMMISSIONE 7/00043 presentata da PICCINELLI (DC) in data 19770316
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/01250 presentata da MAZZOTTA (DC) in data 19770602
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/01680 presentata da ANDREONI (DC) in data 19770920
RISOLUZIONE AUTONOMA IN COMMISSIONE 7/00088 presentata da SINESIO (DC) in data 19771220
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01180 presentata da MARZOTTO CAOTORTA (DC) in data 19780713
RISOLUZIONE AUTONOMA IN COMMISSIONE 7/00110 presentata da MARZOTTO CAOTORTA (DC) in data 19781005
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01308 presentata da SANESE (DC) in data 19781017
ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE 0/2432 - TAB. 12/008 presentata da STEGAGNINI (DC) in data 19781116
ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE 0/2271/001/10 presentata da MARZOTTO CAOTORTA (DC) in data 19781220
ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE 0/2657/002/10 presentata da FIORI (DC) in data 19790314
ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE 0/2657/003/10 presentata da FIORI (DC) in data 19790314
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
Progetti di legge presentati
1976
2
1977
14
1978
7
1979
21
1980
9
1981
8
1982
11
1983
7