Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Gaetano Rasi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Gaetano Rasi
Nasce a Lendinara (Rovigo) il 15 maggio 1927
laurea in giurisprudenza;docente universitario in pensione,giornalista
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
116
Progetti di legge presentati
|
437
Atti di indirizzo e controllo
|
1
Incarichi parlamentari
XIII Legislatura della Repubblica italiana
X Commissione (attività produttive, commercio e turismo)
Vicepresidente dal 4 giugno 1996 al 27 luglio 1998
Vicepresidente dal 28 luglio 1998 al 10 ottobre 2000
Vicepresidente dal 11 ottobre 2000 al 14 marzo 2001
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
Progetti di legge presentati
1996
60
1997
19
1998
11
1999
18
2000
6
2001
2