Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Gaetano Vairo
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Gaetano Vairo
Nasce a Napoli (Campania) il 9 marzo 1939
Deceduto il 10 agosto 1999
Laurea in giurisprudenza; avvocato, docente universitatio
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
3
Incarichi parlamentari
|
336
Progetti di legge presentati
|
184
Atti di indirizzo e controllo
|
123
Interventi
|
1
Contributi nella Bibliografia del Parlamento
Vairo Gaetano
A proposito di corruzione elettorale o voto di scambio
Giustizia penale. - 100 (1995), n. 12, p. 731-736
Sull'art. 96 T.U. 30 marzo 1957, n.361
H24 - Organizzazione e procedura delle elezioni politiche
Vairo Gaetano
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
Progetti di legge presentati
1987
100
1988
43
1989
26
1990
35
1991
39
1992
77
1993
15
2005
1