Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Gennaro Migliore
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Gennaro Migliore
Nasce a Napoli il 21 giugno 1968
Laurea in fisica; Dirigente politico
Organi parlamentari
|
6
Incarichi parlamentari
|
2
Incarichi di governo
|
172
Progetti di legge presentati
|
732
Atti di indirizzo e controllo
|
540
Interventi
|
Gruppi parlamentari
XV Legislatura della Repubblica italiana
RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA
Membro dal 3 maggio 2006 (RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA )
Presidente dal 8 maggio 2006 (RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA )
XVII Legislatura della Repubblica italiana
SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE - LIBERI E UGUALI
Presidente dal 19 marzo 2013 (SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE - LIBERI E UGUALI )
Membro dal 19 marzo 2013 (SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE - LIBERI E UGUALI )
MISTO
Membro dal 23 giugno 2014 (MISTO )
Misto-liberta' e diritti - socialisti europei
Membro dal 7 luglio 2014 al 17 novembre 2014
PARTITO DEMOCRATICO
Membro dal 17 novembre 2014 (PARTITO DEMOCRATICO )
XVIII Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO DEMOCRATICO
Membro dal 27 marzo 2018 (PARTITO DEMOCRATICO )
ITALIA VIVA-ITALIA C'E'
Membro dal 19 settembre 2019 (ITALIA VIVA-ITALIA C'E' )
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
XVIII Legislatura
23.03.2018 - 12.10.2022
Progetti di legge presentati
2006
32
2007
16
2008
6
2013
43
2014
22
2015
10
2016
1
2017
2
2018
13
2019
6
2020
9
2021
6
2022
6