Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Gerardo Bianco
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Gerardo Bianco
Nasce a Guardia Lombardi (Avellino) il 12 settembre 1931
Laurea in lettere classiche; docente universitario in pensione
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
3
Incarichi parlamentari
|
1
Incarichi di governo
|
237
Progetti di legge presentati
|
666
Interventi
|
5
Bibliografia del Parlamento
|
573
Atti di indirizzo e controllo
Tutti
Primo firmatario (295)
Altro firmatario (278)
Hai trovato 573 risultati
pagina
1
di 39
VII Legislatura della Repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00014 presentata da PICCOLI FLAMINIO (DC) in data 19760715
ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE 0/0203 - TAB. 21/006 presentata da MEZZOGIORNO (DC) in data 19761006
ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE 0/0203 - TAB. 07/005 presentata da CARELLI (DC) in data 19761006
ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE 0/0203 - TAB. 07/006 presentata da BORRUSO (DC) in data 19761006
ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE 0/0203 - TAB. 07/007 presentata da BROCCA (DC) in data 19761006
ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE 0/0203 - TAB. 07/008 presentata da CASATI (DC) in data 19761006
ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE 0/0203 - TAB. 07/009 presentata da GIORDANO (DC) in data 19761006
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00868 presentata da GARGANI GIUSEPPE (DC) in data 19761021
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00869 presentata da GARGANI GIUSEPPE (DC) in data 19761021
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01023 presentata da ZOLLA (DC) in data 19761110
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00436 presentata da BIANCO (DC) in data 19761125
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00217 presentata da BIANCO (DC) in data 19761130
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00471 presentata da BORRI ANDREA (DC) in data 19761202
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00479 presentata da DE PETRO (DC) in data 19761203
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00519 presentata da PICCOLI FLAMINIO (DC) in data 19761214
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
Progetti di legge presentati
1968
5
1969
18
1970
7
1971
7
1972
15
1973
6
1974
7
1975
7
1976
19
1977
21
1978
7
1979
16
1980
6
1981
7
1982
6
1983
2
1984
4
1986
4
1987
3
1988
4
1989
1
1990
1
1992
9
1993
8
2001
1
2002
9
2003
12
2004
7
2005
5
2006
4
2007
9