Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Gerardo De Caro
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Gerardo De Caro
Nasce a Molfetta (Bari) il 29 ottobre 1909
Deceduto il 26 luglio 1993
Laurea in giurisprudenza; insegnante.
Gruppi
|
5
Progetti di legge presentati
|
18
Interventi
|
Organi parlamentari
I Legislatura della Repubblica italiana
VIII Commissione trasporti - comunicazioni - marina mercantile
Membro dal 15 giugno 1948 al 24 giugno 1953
IX Commissione agricoltura e foreste - alimentazione
Membro dal 15 giugno 1948 al 30 giugno 1949
Sostituisce:
Emilio Colombo
Commissione speciale per l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sulla stampa (c. nn.223 e 227)
Membro dal 14 marzo 1949 al 24 giugno 1953
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Transizione costituzionale
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
Progetti di legge presentati
1950
3
1952
1
1953
1