Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Gerolamo Lino Moro
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Gerolamo Lino Moro
Nasce a Venezia (Veneto) il 12 febbraio 1903
Deceduto il 13 maggio 1990
Laurea in scienze economiche e commerciali e in giurisprudenza; giornalista.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
15
Progetti di legge presentati
|
16
Interventi
|
1
Incarichi parlamentari
IV Legislatura della Repubblica italiana
Commissione parlamentare per il parere al governo sulle direttive e sui criteri di ripartizione degli stanziamenti previsti dalla legge per le iniziative di interesse turistico ed alberghiero
Presidente dal 17 luglio 1963 al 4 giugno 1968
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
Repubblica - Senato
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
Progetti di legge presentati
1948
3
1949
2
1950
7
1951
2
1952
1