Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Gerolamo Pellicano'
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Gerolamo Pellicano'
Nasce a Milano (Lombardia) il 14 settembre 1949
Laurea in giurisprudenza; avvocato
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
150
Progetti di legge presentati
|
286
Atti di indirizzo e controllo
|
181
Interventi
|
1
Incarichi parlamentari
X Legislatura della Repubblica italiana
V Commissione (bilancio, tesoro e programmazione)
Vicepresidente dal 4 agosto 1987 al 17 ottobre 1989
Vicepresidente dal 18 ottobre 1989 al 15 ottobre 1991
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
Progetti di legge presentati
1983
18
1984
12
1985
7
1986
9
1987
15
1988
22
1989
6
1990
16
1991
16
1992
25
1993
4