XIII Commissione (agricoltura)
Vicepresidente
dal 28 luglio 1998 al 10 ottobre 2000
Vicepresidente
dal 11 ottobre 2000 al 29 maggio 2001
XIV Legislatura della Repubblica italiana
XIII Commissione (agricoltura)
Presidente
dal 21 giugno 2001 al 7 ottobre 2003
Presidente
dal 8 ottobre 2003 al 19 ottobre 2005
Presidente
dal 20 ottobre 2005 al 27 aprile 2006