Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giacomo Di Giacomo
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giacomo Di Giacomo
Nasce a Osimo (Ancona) il 23 novembre 1885
Deceduto a Anzio (Roma) il 29 maggio 1955
Laurea in Giurisprudenza; Avvocato
Organi parlamentari
|
4
Interventi e citazioni
|
1
Incarichi parlamentari
XXIX Legislatura del Regno d'Italia
Ufficio di presidenza
Segretario dal 28 aprile 1934 al 2 marzo 1939
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
XXVIII Legislatura
20.04.1929 - 19.01.1934
XXIX Legislatura
28.04.1934 - 02.03.1939
XXX Legislatura
23.03.1939 - 02.08.1943