Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giacomo Mancini
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giacomo Mancini
Nasce a Bologna (Emilia-Romagna) il 20 luglio 1972
Laurea in giurisprudenza; avvocato
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
188
Progetti di legge presentati
|
333
Atti di indirizzo e controllo
|
18
Interventi
|
2
Incarichi parlamentari
XV Legislatura della Repubblica italiana
III Commissione (affari esteri e comunitari)
Capogruppo dal 7 giugno 2006 al 14 novembre 2007
Capogruppo dal 22 gennaio 2008 al 28 aprile 2008
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalita' organizzata mafiosa o similare
Capogruppo dal 28 novembre 2006 al 28 aprile 2008
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
Progetti di legge presentati
2001
30
2002
45
2003
31
2004
10
2005
9
2006
43
2007
20