Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Gian Carlo Pajetta
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giancarlo Pajetta
(Gian Carlo Pajetta)
Nasce a Torino (Piemonte) il 24 giugno 1911
Deceduto il 13 settembre 1990
Giornalista.
Commemorazioni
AP, Camera dei deputati, Discussioni, 11 ottobre 1990
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
9
Incarichi parlamentari
|
74
Progetti di legge presentati
|
305
Interventi
|
5
Bibliografia del Parlamento
|
175
Atti di indirizzo e controllo
Tutti
Primo firmatario (57)
Altro firmatario (118)
Hai trovato 57 risultati
pagina
1
di 4
VII Legislatura della Repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00002 presentata da PAJETTA (PCI) in data 19760709
INTERPELLANZA 2/00028 presentata da PAJETTA (PCI) in data 19760928
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00438 presentata da PAJETTA (PCI) in data 19761125
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00627 presentata da PAJETTA (PCI) in data 19770120
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/01671 presentata da PAJETTA (PCI) in data 19770920
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/01905 presentata da PAJETTA (PCI) in data 19771025
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/02065 presentata da PAJETTA (PCI) in data 19771116
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00999 presentata da PAJETTA (PCI) in data 19771230
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04468 presentata da PAJETTA (PCI) in data 19780207
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01150 presentata da PAJETTA (PCI) in data 19780613
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/03181 presentata da PAJETTA (PCI) in data 19781106
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/03362 presentata da PAJETTA (PCI) in data 19781215
VIII Legislatura della Repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00068 presentata da PAJETTA (PCI) in data 19790719
MOZIONE 1/00024 presentata da PAJETTA (PCI) in data 19791010
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00360 presentata da PAJETTA (PCI) in data 19791024
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Transizione costituzionale
Consulta nazionale
25.09.1945 - 24.06.1946
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
Progetti di legge presentati
1948
1
1954
2
1955
1
1957
4
1958
8
1959
6
1960
5
1961
1
1962
3
1963
4
1964
3
1965
2
1966
3
1967
5
1968
2
1969
2
1970
1
1971
1
1972
3
1978
1
1979
1
1980
1
1984
3
1985
3
1987
6
1988
2