Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Gian Carlo Pajetta
/
II Legislatura della Repubblica italiana
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giancarlo Pajetta
(Gian Carlo Pajetta)
Nasce a Torino (Piemonte) il 24 giugno 1911
Deceduto il 13 settembre 1990
Giornalista.
Commemorazioni
AP, Camera dei deputati, Discussioni, 11 ottobre 1990
II Legislatura della Repubblica italiana (25.06.1953 - 11.06.1958)
Elezioni di domenica 7 giugno 1953
Proporzionale (1946-1993)
Proclamato il 18 giugno 1953 , con convalida del 02 marzo 1954
Eletto nella circoscrizione MILANO con sistema proporzionale
Il mandato ha termine il 11 giugno 1958
Organi parlamentari
|
9
Progetti di legge presentati
|
71
Interventi
|
Gruppi parlamentari
II Legislatura della Repubblica italiana
COMUNISTA
Membro del c.d. dal 21 luglio 1953 (COMUNISTA )
Membro dal 21 luglio 1953 (COMUNISTA )
Vicepresidente dal 1 gennaio 1957 (COMUNISTA )
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Transizione costituzionale
Consulta nazionale
25.09.1945 - 24.06.1946
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
Progetti di legge presentati
1954
2
1955
1
1957
4
1958
2