Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Gian Franco Anedda
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Gian Franco Anedda
Nasce a Cagliari (Sardegna) il 28 agosto 1930
Laurea in giurisprudenza; avvocato
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi di governo
|
346
Progetti di legge presentati
|
896
Atti di indirizzo e controllo
|
92
Interventi
|
3
Incarichi parlamentari
XIII Legislatura della Repubblica italiana
II Commissione (giustizia)
Vicepresidente dal 4 giugno 1996 al 27 luglio 1998
Comitato per la legislazione
Vicepresidente dal 6 gennaio 1998 al 30 giugno 1998
Presidente dal 30 giugno 1998 al 30 dicembre 1998
XIV Legislatura della Repubblica italiana
I Commissione (affari costituzionali, della presidenza del consiglio e interni)
Capogruppo dal 26 giugno 2001 al 9 ottobre 2003
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
Progetti di legge presentati
1992
64
1993
22
1994
23
1995
37
1996
45
1997
17
1998
18
1999
36
2000
7
2001
28
2002
15
2003
15
2004
12
2005
7