Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Gian Giacomo Morando (Dè Rizzoni Bolognini)
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Gian Giacomo Morando (Dè Rizzoni Bolognini)
Nasce a Brescia il 1 gennaio 1856
Deceduto a Vedano Al Lambro (Milano) il 22 ottobre 1919
Conte; Laurea in Giurisprudenza; Avvocato
2
Incarichi parlamentari
|
50
Interventi e citazioni
|
Organi parlamentari
XXI Legislatura del Regno d'Italia
Ufficio di presidenza
Segretario dal 9 dicembre 1903 al 18 ottobre 1904
XXII Legislatura del Regno d'Italia
Ufficio di presidenza
Segretario dal 30 novembre 1904 al 8 febbraio 1909
XXIII Legislatura del Regno d'Italia
Giunta per le elezioni
Membro dal 26 marzo 1909 al 29 settembre 1913
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
XX Legislatura
05.04.1897 - 17.05.1900
XXI Legislatura
16.06.1900 - 18.10.1904
XXII Legislatura
30.11.1904 - 08.02.1909
XXIII Legislatura
24.03.1909 - 29.09.1913
XXIV Legislatura
27.11.1913 - 29.09.1919