Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giancarlo Abete
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giancarlo Abete
Nasce a Roma (Lazio) il 26 agosto 1950
Laurea in scienze economiche e commerciali; industriale
Organi parlamentari
|
176
Progetti di legge presentati
|
115
Atti di indirizzo e controllo
|
32
Interventi
|
Gruppi parlamentari
VIII Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRAZIA CRISTIANA
Membro dal 20 giugno 1979 (DEMOCRAZIA CRISTIANA )
IX Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRAZIA CRISTIANA
Membro dal 9 agosto 1983 (DEMOCRAZIA CRISTIANA )
X Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRATICO CRISTIANO
Membro dal 20 giugno 1991 (DEMOCRATICO CRISTIANO )
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
Progetti di legge presentati
1979
15
1980
21
1981
22
1982
15
1983
18
1984
37
1985
11
1986
23
1987
10
1991
3
1992
1