Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giancarlo Galan
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giancarlo Galan
Nasce a Padova il 10 settembre 1956
Laurea in giurisprudenza, Master in business administration; Parlamentare
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
2
Incarichi di governo
|
28
Progetti di legge presentati
|
25
Atti di indirizzo e controllo
|
143
Interventi
|
1
Incarichi parlamentari
XVII Legislatura della Repubblica italiana
VII Commissione (cultura, scienza e istruzione)
Presidente dal 7 maggio 2013 al 20 luglio 2015
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
Repubblica - Senato
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Progetti di legge presentati
1994
7
2010
1
2011
6
2013
8
2014
6