Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giancarlo Innocenzi Botti
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giancarlo Innocenzi
(Giancarlo Innocenzi Botti)
Nasce a Verona (Veneto) il 19 agosto 1945
Laurea in economia e commercio; imprenditore
Gruppi
|
1
Incarichi di governo
|
30
Progetti di legge presentati
|
37
Atti di indirizzo e controllo
|
13
Interventi
|
Organi parlamentari
XII Legislatura della Repubblica italiana
IX Commissione (trasporti, poste e telecomunicazioni)
Membro dal 25 maggio 1994 al 16 maggio 1995
Commissione speciale per le politiche comunitarie
Membro dal 29 giugno 1994 al 8 maggio 1996
Commissione speciale per il riordino del settore radiotelevisivo
Membro dal 1 marzo 1995 al 8 maggio 1996
VI Commissione (finanze)
Membro dal 16 maggio 1995 al 8 maggio 1996
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
Membro dal 25 marzo 1996 al 8 maggio 1996
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
Progetti di legge presentati
1994
14
1995
13
1996
3