Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Giancarlo Lehner
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Giancarlo Lehner
Nasce a Roma (Lazio) il 6 dicembre 1943
Laurea in lettere; Giornalista professionista, Storico
Gruppi
|
132
Progetti di legge presentati
|
206
Atti di indirizzo e controllo
|
106
Interventi
|
Organi parlamentari
XVI Legislatura della Repubblica italiana
II Commissione (giustizia)
Membro dal 21 maggio 2008 al 9 marzo 2011
Membro dal 22 marzo 2011 al 14 marzo 2013
V Commissione (bilancio, tesoro e programmazione)
Membro dal 10 marzo 2011 al 22 marzo 2011
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Progetti di legge presentati
2008
43
2009
27
2010
18
2011
20
2012
24