Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Gianforte Suardi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Gianforte Suardi
Nasce a Bergamo il 19 giugno 1854
Deceduto a Roma il 8 aprile 1931
Sindaco di Bergamo
Commemorazioni
AP, Senato del Regno, Discussioni, 19 maggio 1931
Organi parlamentari
|
1
Progetti di legge presentati
|
53
Interventi e citazioni
|
1
Bibliografia del Parlamento
|
3
Incarichi di governo
XIX Legislatura del Regno d'Italia
III Governo Di Rudinì
Sottosegretario: Ministero dell'Agricoltura, Industria e Commercio, dal 02.04.1897 al 14.12.1897
XX Legislatura del Regno d'Italia
IV Governo Di Rudinì
Sottosegretario: Ministero dell'Agricoltura, Industria e Commercio, dal 14.12.1897 al 01.06.1898
V Governo Di Rudinì
Sottosegretario: Ministero dell'Agricoltura, Industria e Commercio, dal 01.06.1898 al 29.06.1898
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
XVII Legislatura
10.12.1890 - 27.09.1892
XVIII Legislatura
23.11.1892 - 08.05.1895
XIX Legislatura
10.06.1895 - 02.03.1897
XX Legislatura
05.04.1897 - 17.05.1900
XXI Legislatura
16.06.1900 - 18.10.1904
XXII Legislatura
30.11.1904 - 08.02.1909
XXIII Legislatura
24.03.1909 - 29.09.1913
XXIV Legislatura
27.11.1913 - 29.09.1919