Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Gianfranco Rossinovich
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Gianfranco Rossinovich
Nasce a Sesto San Giovanni (Milano) il 10 novembre 1928
Deceduto il 17 novembre 2003
Operaio.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
73
Progetti di legge presentati
|
40
Interventi
|
1
Incarichi parlamentari
V Legislatura della Repubblica italiana
XIII Commissione lavoro, assistenza e previdenza sociale, cooperazione
Segretario dal 11 luglio 1968 al 20 gennaio 1970
Segretario dal 21 gennaio 1970 al 25 gennaio 1972
Segretario dal 26 gennaio 1972 al 24 maggio 1972
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
Progetti di legge presentati
1963
3
1964
14
1965
7
1966
6
1967
7
1968
6
1969
18
1970
4
1971
6
1972
2