Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Gianluca Rizzo
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Gianluca Rizzo
Nasce a Siracusa il 26 aprile 1974
Diploma di liceo scientifico
Gruppi
|
3
Incarichi parlamentari
|
113
Progetti di legge presentati
|
1010
Atti di indirizzo e controllo
|
1006
Interventi
|
Organi parlamentari
XVII Legislatura della Repubblica italiana
IV Commissione (difesa)
Membro dal 7 maggio 2013 al 22 marzo 2018
Capogruppo dal 21 gennaio 2014 al 16 settembre 2014
Commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti dell'utilizzo dell'uranio impoverito
Membro dal 12 novembre 2015 al 22 marzo 2018
Segretario dal 17 dicembre 2015 al 22 marzo 2018
XVIII Legislatura della Repubblica italiana
IV Commissione (difesa)
Presidente dal 21 giugno 2018 al 28 luglio 2020
Membro dal 21 giugno 2018 al 12 ottobre 2022
Presidente dal 29 luglio 2020 al 12 ottobre 2022
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
XVIII Legislatura
23.03.2018 - 12.10.2022
Progetti di legge presentati
2013
33
2014
21
2015
17
2016
10
2017
7
2018
12
2019
8
2020
4
2021
1