Deputati
Gianni De Michelis
Nasce
a
Venezia
(Veneto)
il
26 novembre 1940
Laurea in chimica
VII Legislatura della Repubblica italiana (05.07.1976 - 19.06.1979)
- Elezioni di domenica 20 giugno 1976 Proporzionale (1946-1993)
-
Proclamato il 30 giugno 1976 , con convalida del 06 ottobre 1976
Eletto
nella circoscrizione VENEZIA
con sistema proporzionale
Il mandato ha termine il 19 giugno 1979