Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Gianni Ravaglia
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Gianni Ravaglia
Nasce a Lugo (Ravenna) il 17 dicembre 1943
Licenza media superiore;
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
3
Incarichi parlamentari
|
4
Incarichi di governo
|
92
Progetti di legge presentati
|
152
Interventi
|
199
Atti di indirizzo e controllo
Tutti
Primo firmatario (115)
Altro firmatario (84)
Hai trovato 199 risultati
pagina
1
di 14
VIII Legislatura della Repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00092 presentata da RAVAGLIA (PRI) in data 19790705
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00238 presentata da CAPPELLI (DC) in data 19790717
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00239 presentata da CAPPELLI (DC) in data 19790717
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00281 presentata da RAVAGLIA (PRI) in data 19790718
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00792 presentata da RAVAGLIA (PRI) in data 19790918
MOZIONE 1/00021 presentata da MAMMI' (PRI) in data 19790925
RISOLUZIONE AUTONOMA IN COMMISSIONE 7/00012 presentata da SATANASSI (PCI) in data 19791011
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00596 presentata da RAVAGLIA (PRI) in data 19791017
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00600 presentata da RAVAGLIA (PRI) in data 19791017
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00601 presentata da RAVAGLIA (PRI) in data 19791017
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00642 presentata da DEL PENNINO (PRI) in data 19791024
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01399 presentata da RAVAGLIA (PRI) in data 19791030
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00798 presentata da RAVAGLIA (PRI) in data 19791114
INTERPELLANZA 2/00178 presentata da DEL PENNINO (PRI) in data 19791115
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00529 presentata da RAVAGLIA (PRI) in data 19791203
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
Progetti di legge presentati
1979
3
1980
10
1981
6
1982
4
1983
4
1987
1
1989
5
1990
14
1991
14
1992
29
1993
2