Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Gianni Risari
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Gianni Risari
Nasce a Crema (Cremona) il 9 marzo 1951
diploma di ist. magistrale;insegnante
Gruppi
|
1
Incarichi parlamentari
|
51
Progetti di legge presentati
|
122
Atti di indirizzo e controllo
|
Organi parlamentari
XIII Legislatura della Repubblica italiana
VII Commissione (cultura, scienza e istruzione)
Membro dal 4 giugno 1996 al 2 febbraio 1997
Sostituisce:
Salvatore Ladu
Membro dal 3 febbraio 1997 al 11 gennaio 2000
XII Commissione (affari sociali)
Membro dal 4 giugno 1996 al 3 febbraio 1997
Delegazione parlamentare italiana presso l'assemblea del consiglio d'europa
Membro dal 17 ottobre 1996 al 29 maggio 2001
Delegazione parlamentare italiana presso l'assemblea dell'unione dell'europa occidentale
Membro dal 17 ottobre 1996 al 29 maggio 2001
Segretario dal 6 novembre 1999 al 29 maggio 2001
I Commissione (affari costituzionali, della presidenza del consiglio e interni)
Membro dal 13 marzo 1997 al 15 maggio 1997
X Commissione (attività produttive, commercio e turismo)
Membro dal 11 gennaio 2000 al 21 gennaio 2000
IX Commissione (trasporti, poste e telecomunicazioni)
Membro dal 21 gennaio 2000 al 29 maggio 2001
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
Progetti di legge presentati
1996
23
1997
10
1998
4
1999
6
2000
8